Nucleo di Valutazione - Quadriennio 2012/2016
Composizione del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo per lo scorcio dell'a.a. 2011/2012 e per il quadriennio 2012/2016 (D.R. n. 1183 del 30/03/2012, D.R. n. 3971 del 7/10/2013, D.R. n. 4430 del 28/10/2014 e D.R. 810 dell’8/03/2016).
Componenti interni
- Prof. Andrea Bettetini (presidente dal 21/01/2014)
- Prof. Salvatore Barbagallo (dal 08/03/2016)
- Prof. Daniele Filippo Condorelli (fino al 26/09/2015)
- Prof. Giuseppe Ronsisvalle (fino al 20/06/2013)
Componenti esterni
- Prof. Giuseppe Cozzo (fino al 14/01/2016, già presidente fino al 16/01/2014)
- Prof. Valerio Abbate
- Prof. Marcello D'Amato (fino al 18 febbraio 2016)
- Prof. Antonino De Francesco
- Prof. Giancarlo Maccarini (dal 08/03/2016)
- Prof. Sergio Tiberti
- Prof. Giancarlo Vecchi (dal 08/03/2016)
Rappresentanti degli studenti
(biennio accademico 2016/17-2017/18 - In carica dal 1 novembre 2016)
(biennio accademico 2016/17-2017/18 - In carica dal 1 novembre 2016)
- Fabrizio Giacomo RUSSO
- Gabriele Giuseppe AMATA
(biennio accademico 2014/15 - 2015/16)
- Massimiliano Fazio (fino al 30 novembre 2015)
- Emanuele Pennisi (dal 01/12/2015)
- Luciano Rigano
(biennio accademico 2012/13 - 2013/14)
- Diego Antonino Cimino
- Aldo Polizzi
Compensi annui dei componenti
Ultima modifica:
02/11/2021 - 11:59